Hanes ariannol SMVA TRUST (UK)

Rhif yr elusen: 1090254
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2016 31/03/2017 31/03/2018 31/03/2019 31/03/2020
Cyfanswm Incwm Gros £180 £0 £0 £0 £0
Cyfanswm gwariant £230 £290 £300 £300 £320
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A £0 £0 N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A £0 £0 N/A N/A