Hanes ariannol THE NATIONAL VEGETABLE SOCIETY

Rhif yr elusen: 1088979
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023
Cyfanswm Incwm Gros £121.90k £69.73k £78.45k £85.01k £116.31k
Cyfanswm gwariant £106.09k £62.77k £59.08k £83.45k £111.43k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A