Ymddiriedolwyr THE NATIONAL VEGETABLE SOCIETY
Rhif yr elusen: 1088979

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
15 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SANDRA HALL | Cadeirydd | 14 September 2018 |
|
|
||||
Ian James Mackenzie | Ymddiriedolwr | 21 September 2024 |
|
|
||||
Betty Garbutt | Ymddiriedolwr | 09 July 2024 |
|
|
||||
Andrew Jones | Ymddiriedolwr | 23 April 2024 |
|
|
||||
Michael Shipley | Ymddiriedolwr | 23 April 2024 |
|
|
||||
June Davies | Ymddiriedolwr | 25 April 2023 |
|
|
||||
Owain Roberts | Ymddiriedolwr | 17 January 2023 |
|
|
||||
Frank Taylor | Ymddiriedolwr | 28 June 2022 |
|
|
||||
Raymond Higgins | Ymddiriedolwr | 11 September 2021 |
|
|
||||
CECILIA JEAN FORRESTER | Ymddiriedolwr | 30 July 2019 |
|
|
||||
Norman Dickinson | Ymddiriedolwr | 24 March 2019 |
|
|
||||
Adrian Read | Ymddiriedolwr | 02 March 2019 |
|
|
||||
Kelvin Victor Mason | Ymddiriedolwr | 07 January 2018 |
|
|
||||
Ian Simpson | Ymddiriedolwr | 10 September 2016 |
|
|
||||
Fiona Clare Shenfield | Ymddiriedolwr | 10 September 2016 |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.