ymddiriedolwyr BARNSTONDALE CENTRE
Rhif yr elusen: 1087502
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dr MARK WOODGER | Ymddiriedolwr | 26 September 2022 |
|
|||||
Caroline Halewood | Ymddiriedolwr | 28 June 2022 |
|
|
||||
Dr Michael Fallon | Ymddiriedolwr | 28 June 2022 |
|
|
||||
Mark Edgar | Ymddiriedolwr | 28 June 2022 |
|
|
||||
Jac Ashley Jenkins | Ymddiriedolwr | 18 March 2021 |
|
|
||||
Daniel Peter Griffiths | Ymddiriedolwr | 18 March 2021 |
|
|
||||
Jonathan David Brennan | Ymddiriedolwr | 18 March 2021 |
|
|||||
John Stewart Elliott | Ymddiriedolwr | 01 July 2019 |
|
|||||
CATHERINE VICTORIA WARBRICK | Ymddiriedolwr | 16 April 2018 |
|
|||||
PETER STOKES DAVISON | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
LUCY VICTORIA SHAW | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.