Hanes ariannol RAINBOW DEVELOPMENT IN AFRICA

Rhif yr elusen: 1087744
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 05/04/2017 05/04/2018 05/04/2019 05/04/2020 05/04/2021
Cyfanswm Incwm Gros £17.37k £24.09k £25.74k £24.70k £7.97k
Cyfanswm gwariant £22.31k £25.25k £52.87k £29.93k £6.22k
Incwm o gontractau'r llywodraeth £0 N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £0 N/A N/A N/A N/A