Hanes ariannol GINGERBREAD COTTAGE PLAYGROUP
Rhif yr elusen: 1087112
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £688.90k | £996.84k | £898.54k | £815.50k | £859.39k | |
|
Cyfanswm gwariant | £650.72k | £983.77k | £745.41k | £777.92k | £801.90k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £10.00k | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £616 | £1.39k | £0 | £355 | £5.56k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £697.73k | £995.06k | £884.40k | £815.15k | £848.39k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £556 | £392 | £148 | £44 | £1.94k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £14.00k | £10.16k | £3.50k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £650.35k | £983.46k | £745.41k | £777.92k | £801.23k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £370 | £312 | £0 | £0 | £674 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | £0 | £600 | £600 | £600 | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.