Hanes ariannol SUPPORT DOGS LIMITED
Rhif yr elusen: 1088281
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.38m | £1.84m | £1.12m | £1.02m | £1.49m | |
|
Cyfanswm gwariant | £938.81k | £975.16k | £1.02m | £1.12m | £1.24m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £1.33m | £1.79m | £1.09m | £1.00m | £1.47m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £51.11k | £45.17k | £36.50k | £23.88k | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £395 | £1.84k | £222 | £79 | £367 | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £26.09k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £545.64k | £928.64k | £258.55k | £87.54k | £365.98k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £613.70k | £632.12k | £704.55k | £775.52k | £839.78k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £325.11k | £343.03k | £320.32k | £339.75k | £398.97k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £11.91k | £12.15k | £19.26k | £15.65k | £14.85k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.