Hanes ariannol THE SELSDON CENTRE TRUST

Rhif yr elusen: 1087131
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £61.77k £39.51k £48.18k £62.02k £46.44k
Cyfanswm gwariant £72.46k £22.82k £59.95k £68.62k £86.23k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £13.50k £27.49k N/A £19.08k N/A