THE SELSDON CENTRE TRUST

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Providing a community centre and a meals service for retired people providing leisure and recreation facilities to those people and thereby assisting in the support of elderly people in the community.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Pobl

8 Ymddiriedolwyr
25 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Chwaraeon/adloniant
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Croydon
Llywodraethu
- 25 Mehefin 2001: Cofrestrwyd
- SELSDON CENTRE FOR THE RETIRED (Enw gwaith)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dr Timothy Crayford | Cadeirydd | 03 January 2024 |
|
|
||||
Trevor Alan Stotten | Ymddiriedolwr | 06 March 2024 |
|
|
||||
Fiona Sinclair KC | Ymddiriedolwr | 06 March 2024 |
|
|
||||
Wendy Lorraine Crayford | Ymddiriedolwr | 06 March 2024 |
|
|
||||
Catriona Lumiste | Ymddiriedolwr | 06 March 2024 |
|
|
||||
Samantha Ruth Phillips | Ymddiriedolwr | 06 March 2024 |
|
|||||
Susan Mary Tilley | Ymddiriedolwr | 08 December 2021 |
|
|||||
Jeffrey Pullen | Ymddiriedolwr | 16 August 2018 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £61.77k | £39.51k | £48.18k | £62.02k | £46.44k | |
|
Cyfanswm gwariant | £72.46k | £22.82k | £59.95k | £68.62k | £86.23k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £13.50k | £27.49k | N/A | £19.08k | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 22 Ionawr 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 22 Ionawr 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 30 Tachwedd 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 30 Tachwedd 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 26 Medi 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 26 Medi 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 21 Ionawr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 21 Ionawr 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 14 Rhagfyr 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 14 Rhagfyr 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED 29TH JANUARY 2001
Gwrthrychau elusennol
(A) TO PROMOTE ANY CHARITABLE PURPOSE FOR THE BENEFIT OF ELDERLY PEOPLE WHO INHABIT THE AREA FALLING WITHIN A RADIUS OF ONE AND A HALF MILES OF SELSDON LIBRARY IN SELSDON, GREATER LONDON. (B) TO PROVIDE RECREATION AND LEISURE FACILITIES IN THE INTEREST OF SOCIAL WELFARE FOR INHABITANTS OF THE AREA OF BENEFIT, AND IN PARTICULAR BUT NOT EXCLUSIVELY ELDERLY PEOPLE.
Maes buddion
WITHIN A RADIUS OF ONE AND A HALF MILES OF SELSDON LIBRARY
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Selsdon Centre for the Retired
132 Addington Road
SOUTH CROYDON
CR2 8LA
- Ffôn:
- 02086511111
- E-bost:
- selsdon.centre@btinternet.com
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window