WITS FOUNDATION UK

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
General charitable activities and in particular the advancement of education for the benefit of the public and in particular the advancement of education at the University of the Witwatersrand in South Africa.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Pobl

5 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Plant/pobl Ifanc
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Cymru A Lloegr
Llywodraethu
- 18 Hydref 2022: y derbyniwyd cronfeydd gan 210710 UNIVERSITY OF THE WITWATERSRAND APPEAL FUND
- 13 Gorffennaf 2001: Cofrestrwyd
- WITS UNIVERSITY (SOUTH AFRICA) CHARITABLE COMPANY, UK (Enw blaenorol)
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
5 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WILLIAM HENRY FRANKEL OBE FRSSA | Cadeirydd |
|
||||||||||||||
Professor Zeblon Zenzele Vilakazi | Ymddiriedolwr | 03 December 2020 |
|
|
||||||||||||
Adam Mahomed Habib | Ymddiriedolwr | 04 October 2013 |
|
|
||||||||||||
PROFESSOR COLIN JAMES BUNDY | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||||||||||
SIR DAVID ANTHONY KING | Ymddiriedolwr |
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £696.31k | £1.28m | £123.55k | £301.55k | £148.41k | |
|
Cyfanswm gwariant | £700.42k | £1.06m | £96.25k | £264.24k | £158.42k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £696.31k | £1.27m | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | £0 | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £0 | £5.07k | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Arall | £0 | £65 | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Cymynroddion | £600.00k | £930.71k | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £700.42k | £1.06m | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £1.85k | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £1.36k | £1.74k | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £699.06k | £1.05m | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £1.85k | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 25 Medi 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | 25 Medi 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 15 Mehefin 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | 15 Mehefin 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 22 Awst 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | 22 Awst 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 09 Awst 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | 09 Awst 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 04 Mai 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | 04 Mai 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED ON 15 MAY, 2001.
Gwrthrychau elusennol
SUCH GENERAL OBJECTS AS ARE CHARITABLE AT LAW AND IN PARTICULAR (BUT WITHOUT PREJUDICE TO THE GENERALITY OF THE FOREGOING WORDS) THE ADVANCEMENT OF EDUCATION FOR THE BENEFIT OF THE PUBLIC AND IN PARTICULAR THE ADVANCEMENT OF EDUCATION AT THE UNIVERSITY OF WITWATERSRAND IN SOUTH AFRICA.
Maes buddion
SOUTH AFRICA
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
25A FROGNAL
LONDON
NW3 6AR
- Ffôn:
- 02074355657
- E-bost:
- billfrankel@kayacomm.com
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window