SPANISH AND PORTUGUESE JEWS' SYNAGOGUE COMMON INVESTMENT FUND

Rhif yr elusen: 1104449

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

To invest as a common fund for the benefit of the charities associated with the Spanish & Portuguese Jews' Congregation

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 October 2023

Cyfanswm incwm: £341,908
Cyfanswm gwariant: £88,960

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Dibenion Elusennol Cyffredinol
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Grwpiau Diffi Niedig Eraill
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Darparu Cyllid Arall
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Llundain Fwyaf

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 21 Mehefin 2004: Cofrestrwyd
Math o sefydliad:
Other
Enwau eraill:
  • THE LONDON SEPHARDI TRUST INVESTMENT POOL (Enw gwaith)
  • LST INVESTMENT POOL (Enw blaenorol)
Rhodd cymorth:
Nid yw'n cael ei gydnabod gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
  • Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
  • Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
  • Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
  • Buddsoddi
Tir ac eiddo:
Nid yw'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

11 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
DAVID DWEK Cadeirydd 03 August 2011
Dim ar gofnod
Elliot Samuel Joseph Arwas Ymddiriedolwr 22 April 2021
Dim ar gofnod
Natalie Leon Ymddiriedolwr 30 October 2019
THE SPANISH AND PORTUGUESE JEWS' CHILDRENS FUND
Derbyniwyd: Ar amser
Philip Magnus Ymddiriedolwr 30 October 2019
SPANISH AND PORTUGUESE SYNAGOGUE WELFARE BOARD
Derbyniwyd: Ar amser
THE SPANISH AND PORTUGUESE SYNAGOGUE DOWER SOCIETIES
Derbyniwyd: Ar amser
Frank Martin Ymddiriedolwr 29 April 2018
Dim ar gofnod
JEREMY SMOUHA Ymddiriedolwr 01 November 2014
Dim ar gofnod
GERARD MIZRAHI Ymddiriedolwr 01 November 2014
Dim ar gofnod
Marc Iarchy Ymddiriedolwr 25 June 2013
Dim ar gofnod
EDWARD AZOUZ Ymddiriedolwr
Dim ar gofnod
BERNARD MOCATTA Ymddiriedolwr
SIR MOSES MONTEFIORE FOR COALS AND BLANKETS
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 264 diwrnod
THE SPANISH AND PORTUGUESE JEWS HOME FOR THE AGED
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 83 diwrnod
LEON NAHON Ymddiriedolwr
THE HESHAIM OR THEOLOGICAL COLLEGE
Derbyniwyd: Ar amser

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/10/2019 31/10/2020 31/10/2021 31/10/2022 31/10/2023
Cyfanswm Incwm Gros £350.31k £294.20k £310.13k £322.56k £341.91k
Cyfanswm gwariant £92.01k £90.08k £87.60k £98.97k £88.96k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Hydref 2023
Cyfrifon a TAR 31 Hydref 2023
Adroddiad blynyddol 31 Hydref 2022
Cyfrifon a TAR 31 Hydref 2022
Adroddiad blynyddol 31 Hydref 2021
Cyfrifon a TAR 31 Hydref 2021
Adroddiad blynyddol 31 Hydref 2020 30 Awst 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Hydref 2020 30 Awst 2021 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Hydref 2019 24 Awst 2020 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Hydref 2019 24 Awst 2020 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
Spanish & Portuguese Synagogue
2 Ashworth Road
Maida Vale
London
W9 1JY
Ffôn:
02072892573
Gwefan:

Dim gwybodaeth ar gael