Dogfen lywodraethu THE COTTINGHAM U3A
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 14 SEP 2000 AS AMENDED ON 08 MAY 2008 AS AMENDED ON 08 SEP 2016 AS AMENDED BY RESOLUTION DATED 18 MAY 2018 AS AMENDED BY RESOLUTION DATED 13 AUG 2020 AS AMENDED BY RESOLUTION DATED 13 AUG 2020 AS AMENDED BY RESOLUTION DATED 13 AUG 2020 as amended on 09 Sep 2021
Gwrthrychau elusennol
THE ADVANCEMENT OF EDUCATION AND, IN PARTICULAR, THE EDUCATION OF OLDER PEOPLE AND THOSE WHO ARE RETIRED FROM FULL TIME WORK, BY ALL MEANS INCLUDING ASSOCIATED ACTIVITIES CONDUCIVE TO LEARNING AND PERSONAL DEVELOPMENT.
Maes buddion
COTTINGHAM AND ITS SURROUNDING LOCALITY
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.