Hanes ariannol INCLUSIVE LEISURE EDUCATION ACTIVITIES PROJECT
Rhif yr elusen: 1089508
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £199.88k | £216.76k | £265.55k | £273.01k | £258.67k | |
|
Cyfanswm gwariant | £215.36k | £228.36k | £204.41k | £219.67k | £259.04k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | £14.82k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £80.85k | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.