Hanes ariannol CUCKOOS NEST

Rhif yr elusen: 1090934
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £88.44k £53.97k £62.30k £74.51k £71.53k
Cyfanswm gwariant £16.94k £27.65k £38.33k £21.50k £21.59k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A £29.43k N/A N/A N/A