THE SEXTON'S HOUSE BUSCOT

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Maintains the fabric of the Church of St Mary the Virgin Buscot and its churchyard and financially supports the Incumbent as required
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Pobl

3 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Erall
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Swydd Rydychen
Llywodraethu
- 11 Gorffennaf 2001: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Buddsoddi
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
3 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HELEN WOOF | Ymddiriedolwr | 21 May 2022 |
|
|
||||
Rev Maureen Turner | Ymddiriedolwr | 01 January 2021 |
|
|||||
Jonathan Farnol Jonathan Farnol | Ymddiriedolwr | 01 April 2020 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £9.35k | £9.44k | £9.48k | £9.64k | £9.85k | |
|
Cyfanswm gwariant | £10.13k | £3.35k | £12.94k | £11.12k | £13.01k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 21 Tachwedd 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 24 Tachwedd 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 12 Ionawr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 13 Awst 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 30 Hydref 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
SCHEME OF THE CHARITY COMMISSION DATED 5 FEBRUARY 1985
Gwrthrychau elusennol
1) USE OF PROPERTY. SUBJECT AS HEREINAFTER PROVIDED, THE MANAGING TRUSTEES SHALL CONTINUE TO APPROPRIATE AND USE THE SAID LAND AND BUILDING FOR THE PURPOSE OF PROVIDING A RESIDENCE FOR A VERGER OF SEXTON OF THE PARISH CHURCH OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF ST. MARY THE VIRGIN, BUSCOTT (IN THE EVENT OF THE PROPERTY BEING SOLD SEE POINT 2) 2. APPLICATION OF INCOME. (1) THEREAFTER THE MANAGING TRUSTEES SHALL APPLY THE CLEAR INCOME OF THE CHARITY IN MEETING THE SALARY AND EXPENSES OF THE VERGER OF SEXTON OF THE SAID PARISH CHURCH OR SUCH PERSON OR PERSONS FOR THE TIME BEING CARRYING OUT DUTIES OF A VERGER OR SEXTON OF THE SAID PARISH CHURCH.(2) SUBJECT THERETO THE TRUSTEES SHALL APPLY THE SAID INCOME FOR THE UPKEEP AND REPAIR OF THE SAID PARISH CHURCH AND THE CHURCHYARD THEREOF.
Maes buddion
THE ECCLESIASTICAL PARISH OF ST. MARY THE VIRGIN, BUSCOTT
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
WESTON FARM
BUSCOT WICK
FARINGDON
SN7 8DJ
- Ffôn:
- 01367 252222
- E-bost:
- Dim gwybodaeth ar gael
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window