THE MUSEUM BRIDPORT DORSET

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Advancing the education of the public in Bridport, Dorset and the surrounding area through the provision of a museum and historical reference centre.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £60,062 o 2 grant(iau) llywodraeth
Pobl

10 Ymddiriedolwyr
50 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
- Hamdden
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
- Dorset
Llywodraethu
- 24 Ebrill 2015: y derbyniwyd cronfeydd gan 1069881 THE MUSEUM OF NET MANUFACTURE
- 30 Ionawr 2002: Cofrestrwyd
- BRIDPORT MUSEUM TRUST LIMITED (Enw gwaith)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Emma Laetitia Pell | Cadeirydd | 25 April 2024 |
|
|
||||
Amanda Jo Cooper | Ymddiriedolwr | 19 December 2024 |
|
|
||||
Kathryn Felicia LLoyd | Ymddiriedolwr | 19 December 2024 |
|
|
||||
Christopher John Davison | Ymddiriedolwr | 19 December 2024 |
|
|
||||
Christopher James Huxley | Ymddiriedolwr | 19 December 2024 |
|
|
||||
Caroline Louise Hamson | Ymddiriedolwr | 19 December 2024 |
|
|
||||
MARTIN RICHARD ISAACS | Ymddiriedolwr | 13 June 2019 |
|
|
||||
Professor Karen Hunt | Ymddiriedolwr | 10 December 2018 |
|
|
||||
Camilla Hampshire | Ymddiriedolwr | 09 February 2015 |
|
|||||
AMANDA CAMPBELL STREATFEILD | Ymddiriedolwr | 13 November 2012 |
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £191.99k | £213.14k | £144.98k | £91.98k | £112.19k | |
|
Cyfanswm gwariant | £168.68k | £135.07k | £141.18k | £108.62k | £128.39k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | £58.56k | £60.06k | £60.06k | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £58.56k | £55.11k | N/A | N/A | £60.06k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 13 Tachwedd 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 13 Tachwedd 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 23 Tachwedd 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 23 Tachwedd 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 23 Tachwedd 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 23 Tachwedd 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 24 Medi 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 24 Medi 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 01 Tachwedd 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 01 Tachwedd 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED ON 7 JANUARY 2002. as amended on 09 Dec 2021 as amended on 14 May 2022
Gwrthrychau elusennol
TO ADVANCE THE EDUCATION OF THE PUBLIC IN BRIDPORT AND THE SURROUNDING AREA IN PARTICULAR THROUGH THE PROVISION OF A MUSEUM.
Maes buddion
THE PUBLIC IN BRIDPORT AND THE SURROUNDING AREA.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Bridport Museum Trust
The Coach House
Gundry Lane
Bridport
DT6 3RJ
- Ffôn:
- 01308458703
- E-bost:
- office@bridportmuseum.co.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window