STEVENAGE AND KNEBWORTH ROUND TABLE NO 453 CHARITABLE TRUST
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Stevenage and Knebworth Round Table raise money for through sponsored events such as bike rides and charity stalls at fairs. We also carry out house to house collections over the Christmas period. The money raised is directed towards local causes and needs in the Stevenage area.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2011
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Darparu Cyllid Arall
- Cymru A Lloegr
Llywodraethu
- 05 Mehefin 2001: Cofrestrwyd
- 10 Ionawr 2013: Tynnwyd (WEDI PEIDIO Â BODOLI)
Dim enwau eraill
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2007 | 31/03/2008 | 31/03/2009 | 31/03/2010 | 31/03/2011 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £3.96k | £2.51k | £1.84k | £2.03k | £1.09k | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.59k | £2.86k | £793 | £2.78k | £2.65k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2012 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2012 | Heb ei gyflwyno | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2011 | 26 Hydref 2011 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2011 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2010 | 18 Ebrill 2011 | 77 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2010 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2009 | 02 Ionawr 2010 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2009 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
DECLARATION OF TRUST DATED 24TH APRIL 2001
Gwrthrychau elusennol
FOR SUCH CHARITABLE PURPOSE OR PURPOSES ACCORDING TO THE LAW OF ENGLAND AND WALES IN GREAT BRITAIN AND ELSEWHERE (WORLDWIDE) AND TO OR FOR THE BENEFIT OF SUCH ONE OR MORE CHARITABLE BODIES TRUSTS ASSOCIATIONS INSTITUTIONS OR ORGANISATIONS ESTABLISHED FOR SUCH CHARITABLE PURPOSES AS AFORESAID AND IN SUCH SHARES AND IN SUCH MANNER AS THE CLUB IN ORDINARY MEETING SHALL IN ITS ABSOLUTE DISCRETION DETERMINE OR SELECT.
Maes buddion
GREAT BRITAIN AND ELSEWHERE (WORLDWIDE)
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window