Hanes ariannol HULL AND EAST YORKSHIRE MEDICAL RESEARCH CENTRE
Rhif yr elusen: 1095652
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/09/2019 | 30/09/2020 | 30/09/2021 | 30/09/2022 | 30/09/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.95m | £1.26m | £1.32m | £586.85k | £934.38k | |
|
Cyfanswm gwariant | £358.72k | £396.02k | £406.14k | £544.29k | £654.41k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £1.58m | £899.69k | £952.88k | £216.63k | £503.81k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £224.79k | £231.59k | £244.63k | £251.30k | £264.96k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £26.78k | £10.27k | £6.02k | £1.97k | £0 | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £116.36k | £117.42k | £116.33k | £116.96k | £165.62k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £7.80k | £0 | £29.80k | £83.24k | £385.66k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £267.95k | £312.66k | £324.06k | £419.94k | £523.47k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £90.77k | £83.37k | £82.08k | £124.35k | £130.95k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £20.78k | £72.08k | £17.69k | £24.51k | £45.89k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £89.60k | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.