Hanes ariannol VOLUNTARY & COMMUNITY
Rhif yr elusen: 1087518
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £406.34k | £439.64k | £903.76k | £979.44k | £877.28k | |
|
Cyfanswm gwariant | £584.87k | £440.31k | £834.80k | £936.43k | £822.07k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £86.00k | £170.04k | £867.16k | £831.80k | £93.36k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £225.20k | £85.03k | £14.96k | N/A | £685.33k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | N/A | N/A | £14.96k | £0 | £0 | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | N/A | N/A | £4.04k | £116.44k | £68.66k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | N/A | N/A | £868.20k | £831.80k | £786.44k | |
|
Incwm - Gwaddolion | N/A | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | N/A | N/A | £16.56k | £24.85k | £18.10k | |
|
Incwm - Arall | N/A | N/A | £0 | £6.36k | £4.08k | |
|
Incwm - Cymynroddion | N/A | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | N/A | N/A | £829.49k | £924.89k | £819.81k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | N/A | £5.31k | £11.54k | £2.26k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | N/A | N/A | £25.25k | £36.44k | £35.73k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | N/A | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | N/A | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | N/A | N/A | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.