Ymddiriedolwyr ASSUNNAH ISLAMIC CENTRE

Rhif yr elusen: 1097565
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

5 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Adam Yousef Hussain Ymddiriedolwr 16 March 2025
ASSUNNAH ISLAMIC CENTRE
Derbyniwyd: 6 diwrnod yn hwyr
Dr Omar Ugas Ymddiriedolwr 01 February 2023
Dim ar gofnod
Mohamed Abdulle Ymddiriedolwr 26 December 2017
ASSUNNAH ISLAMIC CENTRE
Derbyniwyd: 6 diwrnod yn hwyr
KHALIFA WARSAME Ymddiriedolwr 27 December 2016
Dim ar gofnod
HABIB HUSSEIN MOHAMED Ymddiriedolwr 03 January 2012
Dim ar gofnod