WELSH CENTRE FOR ACTION ON DEPENDENCY AND ADDICTION LTD

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The charity provides a holistic, person centred service for individuals of all ages affected by alcohol, drugs or other substances, including those in the criminal justice system, with the ultimate aim of improving lives and nurturing potential. The charity also provides education and training on substance misuse and related topics.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Pobl

4 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Caerdydd
- Castell-nedd Port Talbot
- Dinas Abertawe
- Pen-y-bont Ar Ogwr
- Rhondda Cynon Taf
- Sir Fynyw
Llywodraethu
- 25 Gorffennaf 2001: Cofrestrwyd
- WCADA LTD (Enw gwaith)
- WEST GLAMORGAN COUNCIL ON ALCOHOL AND DRUG ABUSE LIMITED (Enw blaenorol)
- WGCADA (Enw blaenorol)
- Trin cwynion
- Buddiannau croes
- Talu staff
- Rheoli risg
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
4 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dr Dyfrig ap Dafydd | Ymddiriedolwr | 21 September 2022 |
|
|||||||
Simon Paul Green | Ymddiriedolwr | 08 September 2021 |
|
|||||||
Clive Wolfendale | Ymddiriedolwr | 01 April 2021 |
|
|||||||
Howard Jones | Ymddiriedolwr | 01 September 2014 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £2.60m | £2.41m | £0 | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm gwariant | £2.75m | £2.80m | £979.92k | £0 | £0 | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | £2.23m | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £2.49m | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £969 | £3.76k | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £2.80k | £0 | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £2.60m | £2.40m | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £826 | £292 | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Arall | £0 | £3.40k | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Cymynroddion | £969 | £0 | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £2.74m | £2.79m | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £5.31k | £287 | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £67.97k | £39.86k | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £5.00k | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 05 Rhagfyr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 08 Rhagfyr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 13 Ionawr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 24 Ionawr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 24 Ionawr 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 08 Rhagfyr 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 08 Rhagfyr 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 26/04/2001 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 22/08/2011 AS AMENDED BY CERTIFICATE OF INCORPORATION ON CHANGE OF NAME DATED 29/08/2013 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 15 JAN 2015
Gwrthrychau elusennol
TO REDUCE, TREAT AND PREVENT THE HARM CAUSED BY DEPENDENCY AND ADDICTION TO INDIVIDUALS, THEIR FAMILIES AND THE WIDER COMMUNITY INCLUDING INTERVENTIONS TO REDUCE HARM IN THE CRIMINAL JUSTICE SYSTEM, TOGETHER WITH ALL INCIDENTAL SERVICES RELATING THERETO WITHIN THE AREA OF WALES.
Maes buddion
WITHIN THE AREA OF WALES
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Adferiad Recovery Ltd
Ty Dafydd Alun
36 Princes Drive
Colwyn Bay
Conwy
LL29 8LA
- Ffôn:
- 01492863000
- E-bost:
- info@adferiad.org
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window