Hanes ariannol ROCHDALE CHILDREN'S MOORLAND HOME

Rhif yr elusen: 1086973
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023 31/12/2024
Cyfanswm Incwm Gros £82.20k £64.07k £72.20k £83.60k £71.38k
Cyfanswm gwariant £222.95k £65.15k £138.76k £100.15k £77.29k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A