BUNNY BURROWS

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Small animal rescue and welfare Educating the public
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Pobl

6 Ymddiriedolwyr
14 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Anifeiliaid
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Cymru A Lloegr
Llywodraethu
- 09 Ionawr 2002: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stephanie Louise Edwards | Ymddiriedolwr | 05 May 2024 |
|
|
||||
Joanne Keenan | Ymddiriedolwr | 21 April 2024 |
|
|
||||
JONATHAN DAVID CLARKE | Ymddiriedolwr | 01 March 2015 |
|
|
||||
ANNE HULDA ERICSSEN SUTTIE | Ymddiriedolwr | 05 October 2014 |
|
|
||||
AUDREY ANNE SIMPSON | Ymddiriedolwr | 25 January 2013 |
|
|
||||
Gwen Butler | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £17.32k | £34.16k | £37.37k | £36.41k | £46.09k | |
|
Cyfanswm gwariant | £33.37k | £32.97k | £38.32k | £39.47k | £40.63k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 31 Rhagfyr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 31 Rhagfyr 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 12 Rhagfyr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 12 Rhagfyr 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 26 Ionawr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 26 Ionawr 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 04 Ionawr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 04 Ionawr 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 31 Ionawr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
DECLARATION OF TRUST DATED 27 NOVEMBER 2001.
Gwrthrychau elusennol
1) TO RELIEVE THE SUFFERING OF RABBITS AND SMALL ANIMALS WHO ARE IN NEED OF CARE AND ATTENTION IN PARTICULAR BY PROVIDING AND MAINTAINING SUITABLE ACCOMMODATION FOR THE RECEPTION AND CARE OF UNWANTED RABBITS AND SMALL ANIMALS UNTIL THEY ARE RE-HOUSED. 2) TO ADVANCE THE EDUCATION OF THE PUBLIC IN THE CARE AND OWNERSHIP OF RABBITS AND SMALL ANIMALS. 3) TO RELIEVE THE SUFFERING OF STRAY AND UNWANTED RABBITS AND SMALL ANIMALS WHO ARE IN NEED OF CARE AND ATTENTION AND TO PROVIDE VETERINARY TREATMENT AND NEUTER ALL RABBITS OVER THE AGE OF MONTHS BEFORE THEY ARE REHOMED.
Maes buddion
NOT DEFINED
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
68 WHITEFIELDS DRIVE
RICHMOND
DL10 7DL
- Ffôn:
- 01748824788
- E-bost:
- gwenbigbunny@hotmail.com
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window