THE SOCIETY FOR IRISH CHURCH MISSIONS

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The mission of Irish Church Missions is to evangelize all the peoples of Ireland. Our work in the Republic of Ireland is based in Dublin and is essentially to teach people how to teach the Bible; training students to listen and respond to God's Word properly. In addition the Charity seeks to plant new Churches and spread the gospel.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 05 April 2024
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £7,581 o 1 grant(iau) llywodraeth
Pobl

9 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nifer y cyflogeion | |
---|---|
£60k i £70k | 1 |
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Gweithgareddau Crefyddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Darparu Adnoddau Dynol
- Gogledd Iwerddon
- Ireland
Llywodraethu
- 18 Ionawr 2007: Cofrestrwyd
- ICM (Enw gwaith)
- IRISH CHURCH MISSIONS (Enw gwaith)
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHRISTOPHER WRAY | Cadeirydd | 31 October 2011 |
|
|
||||
Andre McClean | Ymddiriedolwr | 01 May 2024 |
|
|
||||
Ross Neill | Ymddiriedolwr | 01 May 2024 |
|
|
||||
Rev Edmond Coulter | Ymddiriedolwr | 29 April 2024 |
|
|
||||
Ruth Smith | Ymddiriedolwr | 08 September 2022 |
|
|
||||
Rev Simon Donohoe | Ymddiriedolwr | 05 December 2019 |
|
|
||||
Dorothy Jones | Ymddiriedolwr | 05 December 2019 |
|
|
||||
RT REV WALLACE BENN | Ymddiriedolwr | 13 September 2013 |
|
|
||||
Rev RICHARD ESPIN-BRADLEY | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 05/04/2020 | 05/04/2021 | 05/04/2022 | 05/04/2023 | 05/04/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £671.70k | £546.97k | £560.30k | £397.55k | £321.70k | |
|
Cyfanswm gwariant | £570.16k | £523.07k | £988.20k | £434.58k | £500.61k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | £10.00k | £7.58k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £573.88k | £538.90k | £549.73k | N/A | N/A | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | N/A | N/A | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £425 | £1.43k | £1.25k | N/A | N/A | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | N/A | N/A | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £3.84k | £5.74k | £9.33k | N/A | N/A | |
|
Incwm - Arall | £93.56k | £899 | £0 | N/A | N/A | |
|
Incwm - Cymynroddion | £114.16k | £0 | £3.56k | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £560.37k | £513.41k | £574.15k | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £9.79k | £9.65k | £10.23k | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £28.71k | £30.45k | £34.44k | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £42.78k | £0 | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £9.79k | £9.65k | £10.23k | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £403.81k | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2024 | 04 Chwefror 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2024 | 04 Chwefror 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2023 | 30 Tachwedd 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2023 | 30 Tachwedd 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2022 | 17 Hydref 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2022 | 17 Hydref 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2021 | 20 Ionawr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2021 | 20 Ionawr 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2020 | 03 Tachwedd 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2020 | 03 Tachwedd 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 14/10/1925 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 22/03/2001 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 14/03/2013 as amended on 09 Jul 2020
Gwrthrychau elusennol
TO PROMOTE THE GLORY OF GOD BY ADVANCING HIS KINGDOM AMONG IRISH PEOPLE, (WITH SPECIAL CONCERN FOR ROMAN CATHOLICS) BY SPREADING THE GOSPEL OF OUR LORD JESUS CHRIST AS REVEALED IN THE HOLY SCRIPTURES AND AS EXPRESSED IN THE KEEPING OF THE PRINCIPLES OF THE REFORMATION AS EXPRESSED IN THE ARTICLES OF RELIGION OF THE CHURCH OF ENGLAND AND THE CHURCH OF IRELAND.
Maes buddion
NOT DEFINED
Elusennau cysylltiedig
- 18 Ionawr 2007 : Cofrestrwyd
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
28 Bachelors Walk
Dublin
- Ffôn:
- +353 (0)1 873 0829
- E-bost:
- dublin@irishchurchmissions.ie
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window