Ymddiriedolwyr THE SOCIETY FOR IRISH CHURCH MISSIONS
Rhif yr elusen: 1089081

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHRISTOPHER WRAY | Cadeirydd | 31 October 2011 |
|
|
||||
Andre McClean | Ymddiriedolwr | 01 May 2024 |
|
|
||||
Ross Neill | Ymddiriedolwr | 01 May 2024 |
|
|
||||
Rev Edmond Coulter | Ymddiriedolwr | 29 April 2024 |
|
|
||||
Ruth Smith | Ymddiriedolwr | 08 September 2022 |
|
|
||||
Rev Simon Donohoe | Ymddiriedolwr | 05 December 2019 |
|
|
||||
Dorothy Jones | Ymddiriedolwr | 05 December 2019 |
|
|
||||
RT REV WALLACE BENN | Ymddiriedolwr | 13 September 2013 |
|
|
||||
Rev RICHARD ESPIN-BRADLEY | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.