Hanes ariannol THE BATT SCHOOL ASSOCIATION

Rhif yr elusen: 1087604
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/08/2019 31/08/2020 31/08/2021 31/08/2022 31/08/2023
Cyfanswm Incwm Gros £14.70k £10.91k £8.99k £9.75k £6.83k
Cyfanswm gwariant £13.70k £10.50k £7.47k £8.10k £11.61k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A