Hanes ariannol CHEVELEY EVERGREEN CLUB

Rhif yr elusen: 1087261
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 26/03/2020 26/03/2021 06/04/2022 06/04/2023 06/04/2024
Cyfanswm Incwm Gros £2.30k £0 £692 £1.36k £1.99k
Cyfanswm gwariant £2.33k £0 £1.05k £1.68k £2.04k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A