MEDIQUIP
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Raising money through raffles, coffee mornings, table top sales and donations from local people. The money raised is used to provide medical equipment which is not provided by the NHS and which cannot be purchased by an individual.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 January 2008
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Swydd Lincoln
Llywodraethu
- 28 Awst 2001: Cofrestrwyd
- 14 Ebrill 2009: Tynnwyd (WEDI PEIDIO Â BODOLI)
Dim enwau eraill
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/01/2004 | 31/01/2005 | 31/01/2006 | 31/01/2007 | 31/01/2008 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.60k | £3.68k | £146.97k | £7.82k | £1.73k | |
|
Cyfanswm gwariant | £850 | £4.73k | £5.82k | £2.32k | £301 | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Ionawr 2008 | 17 Gorffennaf 2008 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Ionawr 2008 | 06 Hydref 2008 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 31 Ionawr 2007 | 10 Medi 2007 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Ionawr 2007 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Ionawr 2006 | 29 Hydref 2006 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Ionawr 2006 | 02 Tachwedd 2006 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 31 Ionawr 2005 | 23 Medi 2005 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Ionawr 2005 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Ionawr 2004 | 13 Medi 2004 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Ionawr 2004 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 21 FEBRUARY 2001.
Gwrthrychau elusennol
TO PROMOTE THE BENEFIT OF THE RESIDENTS OF LINCOLNSHIRE WITHOUT DISTINCTION OF SEX OR OF POLITICAL, RELIGIOUS, OR OTHER OPINIONS BY ASSOCIATING THE STATUTORY AUTHORITIES, VOLUNTARY ORGANISATIONS AND RESIDENTS IN A COMMON EFFORT TO PROVIDE MEDICAL EQUIPMENT, WHICH IS NOT PROVIDED BY THE NHS AND WHICH CANNOT BE PURCHASED BY AN INDIVIDUAL. ALSO TO PROVIDE OTHER ASSOCIATED NEEDS IN THE INTEREST OF PHYSICAL AND SOCIAL WELFARE WITH THE OBJECT OF IMPROVING THE CONDITION OF LIFE, SUCH AS DISTRESS AND SICKNESS FOR THE SAID COMMUNITY.
Maes buddion
LINCOLNSHIRE
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window