ymddiriedolwyr THE COUNCIL OF EUROPEAN JAMAATS
Rhif yr elusen: 1096111
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
35 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Salim Rehmatullah | Cadeirydd | 09 October 2021 |
|
|
||||
Aliasgar Mohamedhussein Alibhai | Ymddiriedolwr | 15 April 2024 |
|
|
||||
Camil HIRIDJEE | Ymddiriedolwr | 07 January 2024 |
|
|
||||
Hussein Elias | Ymddiriedolwr | 27 October 2023 |
|
|||||
Mehboob Dossa | Ymddiriedolwr | 09 October 2023 |
|
|
||||
Abbas Manji | Ymddiriedolwr | 23 September 2023 |
|
|
||||
Mehdi Najafi | Ymddiriedolwr | 21 September 2023 |
|
|
||||
Naushad Dhanji | Ymddiriedolwr | 01 September 2023 |
|
|||||
Nawal Jeraj | Ymddiriedolwr | 24 August 2023 |
|
|
||||
Azmina Hansraj | Ymddiriedolwr | 24 August 2023 |
|
|
||||
Shakil Dharas | Ymddiriedolwr | 20 June 2023 |
|
|
||||
Qasim Ali Alidina | Ymddiriedolwr | 16 June 2023 |
|
|
||||
Aliasgar Khimani | Ymddiriedolwr | 16 June 2023 |
|
|||||
Altaf Hussein Ahmed Daya | Ymddiriedolwr | 17 May 2023 |
|
|
||||
Sultan Kanani | Ymddiriedolwr | 18 February 2023 |
|
|
||||
Shabbir Merali | Ymddiriedolwr | 16 October 2022 |
|
|
||||
Sajjad Mohamed Raza Manji | Ymddiriedolwr | 28 July 2022 |
|
|
||||
Miqdad Ghulamabbas Master | Ymddiriedolwr | 01 April 2022 |
|
|
||||
FATIM RIYAZ BANDALI | Ymddiriedolwr | 01 April 2022 |
|
|||||
Nasima Azim Karim | Ymddiriedolwr | 12 November 2021 |
|
|
||||
Azadali Kassamali Poptani | Ymddiriedolwr | 09 October 2021 |
|
|
||||
Naime Vally | Ymddiriedolwr | 09 October 2021 |
|
|
||||
Murtaza Manzoorali M Kanani | Ymddiriedolwr | 09 October 2021 |
|
|
||||
Mohammed Muraj | Ymddiriedolwr | 09 October 2021 |
|
|
||||
Muntazir Ebrahim Haji | Ymddiriedolwr | 09 October 2021 |
|
|
||||
Riaz Amirali Kaba | Ymddiriedolwr | 09 October 2021 |
|
|
||||
Soudjad Cassam-Chenai | Ymddiriedolwr | 31 December 2020 |
|
|
||||
Sibtain Allibhai | Ymddiriedolwr | 04 October 2020 |
|
|||||
Shakir Rahemtulla | Ymddiriedolwr | 02 October 2019 |
|
|
||||
KAMRAN SHAH | Ymddiriedolwr | 03 December 2017 |
|
|
||||
Husein Jiwa | Ymddiriedolwr | 05 September 2015 |
|
|
||||
MR Arif Hiridjee | Ymddiriedolwr | 05 September 2015 |
|
|
||||
MR RASOOL BHAMANI | Ymddiriedolwr | 05 September 2015 |
|
|||||
Hussein Rahemtulla | Ymddiriedolwr | 08 June 2011 |
|
|
||||
MR MURTAZA BHARWANI | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.