CHOICE (NORTH HERTS)

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
pregnancy and post abortion counselling
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 November 2024
Pobl

4 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Plant/pobl Ifanc
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Swydd Hertford
Llywodraethu
- 17 Awst 2001: Cofrestrwyd
- CHOICE PREGNANCY COUNSELLING CENTRE (Enw gwaith)
- Trin cwynion
- Buddiannau croes
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
4 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dr Sue Graham | Ymddiriedolwr | 02 September 2024 |
|
|
||||
David Eardley Cleave Cross | Ymddiriedolwr | 01 June 2024 |
|
|
||||
Penelope Ann Tye | Ymddiriedolwr | 01 October 2023 |
|
|
||||
JOHN HARVEY KING | Ymddiriedolwr |
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/11/2020 | 30/11/2021 | 30/11/2022 | 30/11/2023 | 30/11/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £3.30k | £3.67k | £4.45k | £12.50k | £7.41k | |
|
Cyfanswm gwariant | £3.77k | £5.59k | £4.69k | £5.55k | £4.78k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 30 Tachwedd 2024 | 19 Mai 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Tachwedd 2024 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Tachwedd 2023 | 11 Mawrth 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Tachwedd 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Tachwedd 2022 | 16 Mai 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Tachwedd 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Tachwedd 2021 | 16 Gorffennaf 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Tachwedd 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Tachwedd 2020 | 07 Gorffennaf 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Tachwedd 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
DECLARATION OF TRUST DATED 20TH MARCH 2001
Gwrthrychau elusennol
(A) THE ADVANCEMENT OF EDUCATION IN THE SUBJECT OF PREGNANCY AND THE TERMINATION OF PREGNANCY AND INTO THE EFFECTS THEREOF UPON WOMEN WHETHER PHYSICAL, MEDICAL OR PSYCHOLOGICAL. (B) THE PRESERVATION AND PROTECTION OF WOMEN'S HEALTH (C) THE PROVISION OF ADVICE, COUNSELLING AND ASSISTANCE TO WOMEN AND THEIR PARTNERS AND FAMILIES WHO ARE SUFFERING FROM ANY PHYSICAL OR MENTAL ILLNESS, DISTRESS OR POVERTY DURING OR AS A RESULT OF PREGNANCY OR FOLLOWING AN ABORTION, MISCARRIAGE, COT DEATH, STILL BIRTH, LOSS OF A CHILD OR SEXUAL ABUSE. (D) THE PROMOTION OF SUCH OTHER CHARITABLE PURPOSES WHICH MAY CONVENIENTLY BE CARRIED ON IN CONNECTION WITH THE ABOVE OBJECTS.
Maes buddion
NOT DEFINED
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Letchworth Garden City Community Group
Mrs Howard Memorial Hall
Norton Way South
LETCHWORTH GARDEN CITY
SG6 1NX
- Ffôn:
- 01462683054
- E-bost:
- choicenorthherts@gmail.com
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window