ARYA VYSYA ASSOCIATION OF EUROPE

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Arranging trips to attend Hindu temples to celebrate the Hindu religion. Provision of meeting places where prayer sessions can be held. Advancement of the religion for the public benefit. Maintaining a suitable library for the study of the Hindu religion. Arranging annual Vasavi Jayanthi festivals in Birmingham Balaji temple. Arranging some festivals in India and religious congregations.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 06 September 2023
Pobl

2 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Cymorth Dramor/cymorth I’r Newynog
- Gweithgareddau Crefyddol
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl O Dras Ethnig Neu Hiliol Arbennig
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Darparu Cyllid Arall
- Darparu Gwasanaethau
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Calderdale
- Dinas Birmingham
- Dinas Bradford
- Dinas Leeds
- Dinas Llundain
- Dinas Wakefield
- Durham
- Middlesbrough
- India
- Unol Daleithiau
Llywodraethu
- 10 Hydref 2002: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Trin cwynion
- Buddiannau croes
- Rheoli risg
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
2 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DR RAMAKRISHNAGUPTA MUDALAGIRI DASAPPAGUPTA | Cadeirydd |
|
|
|||||
RAVI TALLAM | Ymddiriedolwr | 08 May 2012 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 06/09/2019 | 06/09/2020 | 06/09/2021 | 06/09/2022 | 06/09/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £70 | £640 | £465 | £1.44k | £160 | |
|
Cyfanswm gwariant | £0 | £0 | £0 | £60 | £43 | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 06 Medi 2023 | 13 Mehefin 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 06 Medi 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 06 Medi 2022 | 07 Mawrth 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 06 Medi 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 06 Medi 2021 | 07 Mawrth 2023 | 244 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 06 Medi 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 06 Medi 2020 | 25 Tachwedd 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 06 Medi 2020 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 06 Medi 2019 | 25 Tachwedd 2020 | 142 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 06 Medi 2019 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 21 SEPTEMBER 2002
Gwrthrychau elusennol
A) TO PROMOTE THE HINDU RELIGION IN PARTICULAR ARYA VYSYA BELIEF. IN PARTICULAR BUT NOT EXCLUSIVELY BY THE PROVISION OF A PLACE OF WORSHIP AND FACILITIES FOR RELIGIOUS, SPIRITUAL, CULTURAL AND EDUCAGTIONAL ACTIVITIES. B) TO PROMOTE THE EDUCATION OF THE PUBLIC IN THE HINDU RELIGION IN PARTICULAR ARYA VYSYA BELIEFS, TRADITIONS AND CULTURE.
Maes buddion
NOT DEFINED
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
17 BARNARD WYND
PETERLEE
SR8 1LT
- Ffôn:
- 01915870561
- E-bost:
- mdrgupta@gmail.com
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window