NORTH WESTERN ASSOCIATION OF THE WELSH PONY AND COB SOCIETY

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
To promote the welsh pony and cob and their part breds. To organise breed shows. To support the welfare of welsh ponies and cobs.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 September 2024
Pobl

3 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Chwaraeon/adloniant
- Anifeiliaid
- Plant/pobl Ifanc
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Cymru A Lloegr
Llywodraethu
- 06 Chwefror 2002: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Trin cwynion
- Rheoli risg
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
3 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hughie Murphy | Ymddiriedolwr | 06 November 2023 |
|
|
||||
Rosanna Wilson | Ymddiriedolwr | 06 November 2023 |
|
|
||||
Tracey Hargraves | Ymddiriedolwr | 20 April 2022 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/09/2020 | 30/09/2021 | 30/09/2022 | 30/09/2023 | 30/09/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.36k | £304 | £3.28k | £7.82k | £7.95k | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.48k | £1.51k | £2.55k | £6.39k | £7.76k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2024 | 10 Mai 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2024 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2023 | 14 Ebrill 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2022 | 07 Tachwedd 2023 | 100 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2021 | 07 Tachwedd 2023 | 465 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2020 | 08 Gorffennaf 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 5 JANUARY 2002
Gwrthrychau elusennol
A. TO ENCOURAGE THE BREEDING AND IMPROVEMENT OF HORSES AND PONIES, MORE ESPECIALLY THOSE OF THE WELSH BREED. B. TO ADVANCE PUBLIC EDUCATION IN THE VARIOUS ARTS AND SCIENCES CONNECTED WITH THE USE AND MANAGEMENT OF HORSES AND PONIES IN GENERAL AND OF THE WELSH MOUNTAIN PONY, THE WELSH PONY, THE WELSH PONY (COB TYPE) AND THE WELSH COB. C. TO PROVIDE OR ASSIST IN THE PROVISION FOR THE PUBLIC BENEFIT OF FACILITIES FOR RECREATION OR OTHER LEISURE TIME OCCUPATION, THROUGH THE USE OF HORSES AND PONIES
Maes buddion
NOT DEFINED
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Acton Cliff Farm
Cliff Lane
Acton Bridge
NORTHWICH
Cheshire
CW8 2RZ
- Ffôn:
- 07919380114
- E-bost:
- tracey.hargraves@btinternet.com
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window