Dogfen lywodraethu GOOD NEIGHBOURS IN NORTH CARDIFF
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 12 NOVEMBER 1981, AS AMENDED 1 OCTOBER 2001. AS AMENDED 5 JUNE 2006. as amended on 22 Jun 2022 as amended on 21 Jun 2023 as amended on 23 Jun 2023
Gwrthrychau elusennol
(A) THE RELIEF OF PERSONS IN THE LLANISHEN, THORNHILL, LISVANE, HEATH, LAKESIDE, ROATH PARK AND CYNCOED AREAS OF CARDIFF WHO ARE ELDERLY, DISABLED OR INFIRM OR WHO HAVE SPECIAL NEEDS. (B) TO LIAISE WITH STATUTORY, VOLUNTARY AND PRIVATE BODIES IN PURSUANCE OF THE ABOVE OBJECTIVE.
Maes buddion
IN THE LLANISHEN, THORNHILL, LISVANE, HEATH, LAKESIDE, ROATH PARK AND CYNCOED AREAS OF CARDIFF.
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.