ymddiriedolwyr CORNWALL COMMUNITY DEVELOPMENT LIMITED
Rhif yr elusen: 1087550
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rev Roger Charles Bush | Cadeirydd | 20 April 2023 |
|
|
||||||
MX POPPY MILLS | Ymddiriedolwr | 19 October 2023 |
|
|
||||||
David Geoffrey Michael Callaghan | Ymddiriedolwr | 20 April 2023 |
|
|||||||
Richard Alexander Pears | Ymddiriedolwr | 17 June 2021 |
|
|
||||||
PAUL ANTHONY COYNE | Ymddiriedolwr | 10 September 2020 |
|
|
||||||
Bert Martin Biscoe | Ymddiriedolwr | 12 March 2020 |
|
|||||||
Nadia Hewitt | Ymddiriedolwr | 12 December 2019 |
|
|
||||||
Hilary Anne Frank | Ymddiriedolwr | 28 July 2017 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.