Hanes ariannol EMBRACE UK COMMUNITY SUPPORT CENTRE
Rhif yr elusen: 1087526
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.20m | £1.59m | £2.09m | £1.73m | £1.32m | |
|
Cyfanswm gwariant | £997.59k | £1.49m | £1.93m | £1.61m | £1.30m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £1.18m | £1.55m | £1.77m | £1.38m | £1.25m | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £272.50k | £286.01k | £14.97k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £60 | £0 | £200 | £59 | £0 | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £1.20m | £1.58m | £2.09m | £1.72m | £1.31m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £0 | £0 | £0 | £0 | £550 | |
|
Incwm - Arall | £862 | £16.52k | £1.70k | £15.48k | £6.62k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £997.59k | £1.49m | £1.93m | £1.61m | £1.30m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £6.88k | £10.02k | £12.32k | £20.37k | £16.15k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.