Hanes ariannol UGANDA AIDS ACTION FUND (UK) - UAAF (UK)

Rhif yr elusen: 1087474
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2008 31/03/2009 31/03/2010 31/03/2011 31/03/2012
Cyfanswm Incwm Gros £274.62k £182.74k £116.57k £140.52k £107.83k
Cyfanswm gwariant £303.87k £303.90k £138.43k £117.17k £113.96k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A