L'ARCHE BENEVOLENT TRUST

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
L'Arche Benevolent Trust was established in May 2002 to help those L'Arche employees and former employees who, due to individual circumstances, need financial support. Areas in which financial support may be available include need due to permanent or temporary cessation of employment, ill health, repatriation, training and personal development
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 July 2024
Pobl

5 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Cymru A Lloegr
- Yr Alban
Llywodraethu
- 21 Mai 2002: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Trin cwynion
- Buddiannau croes
- Buddsoddi
- Rheoli risg
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
5 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marie Roberts | Ymddiriedolwr | 13 December 2024 |
|
|||||
Howard Leo Gilbert | Ymddiriedolwr | 27 September 2023 |
|
|
||||
David Mark Noel Kelly | Ymddiriedolwr | 27 September 2023 |
|
|
||||
Celia Gurowich | Ymddiriedolwr | 21 January 2021 |
|
|
||||
ELIZABETH JANE POTTER | Ymddiriedolwr | 30 October 2017 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/07/2020 | 31/07/2021 | 31/07/2022 | 31/07/2023 | 31/07/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £10.82k | £14.12k | £20.18k | £5.64k | £5.92k | |
|
Cyfanswm gwariant | £15.26k | £10.28k | £6.04k | £12.14k | £4.80k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2024 | 13 Ionawr 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2024 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2023 | 08 Mai 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2022 | 19 Mai 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2021 | 30 Mai 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2020 | 28 Mai 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
DECLARATION OF TRUST DATED 28/02/2002 AS AMENDED ON 07/05/2002 AS AMENDED ON 02/03/2015
Gwrthrychau elusennol
TO RELIEVE THE FINANCIAL BURDENS EXPERIENCED BY THOSE EMPLOYEES OF L'ARCHE WHO MAY BE SUFFERING FROM PERSONAL OR HEALTH PROBLEMS WHETHER ARISING FROM A CONSEQUENCE OF EMPLOYMENT OR NOT WHICH CANNOT BE SATISFIED BY THE STATUTORY AUTHORITIES
Maes buddion
NOT DEFINED.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
L'Arche
10 Briggate
Silsden
KEIGHLEY
BD20 9JT
- Ffôn:
- 01535656186
- E-bost:
- finance@larche.org.uk
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window