GATEWAY NURSERIES
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Nursery Education Provider.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2020
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Plant/pobl Ifanc
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Swydd Henffordd
Llywodraethu
- 13 Rhagfyr 2022: y trosglwyddwyd cronfeydd i 1101914 GATEWAY (EDUCATION & CHILDCARE) TRUST LIMITED
- 18 Rhagfyr 2001: Cofrestrwyd
- 13 Rhagfyr 2022: Tynnwyd (WEDI UNO)
- GATEWAY (Enw gwaith)
- Trin cwynion
- Buddiannau croes
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Rheoli gwirfoddolwyr
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2016 | 31/03/2017 | 31/03/2018 | 31/03/2019 | 31/03/2020 | |
---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
|
Cyfanswm gwariant | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £0 | £0 | N/A | N/A | N/A |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £0 | £0 | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | Heb ei gyflwyno | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | Heb ei gyflwyno | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 23 Mawrth 2021 | 51 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2019 | 31 Ionawr 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2019 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED 5 JANUARY 2001 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION 5 NOVEMBER 2001
Gwrthrychau elusennol
TO ADVANCE THE EDUCATION AND CARE OF CHILDREN UNDER COMPULSORY SCHOOL RESIDENT IN THE COUNTY OF HEREFORD AND SURROUNDING AREAS ("THE AREA OF BENEFIT") AND IN PARTICULAR BY THE PROVISION OF A NURSERY FACILITY.
Maes buddion
COUNTY OF HEREFORD AND SURROUNDING AREAS
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window