Hanes ariannol AFRICAN CARIBBEAN RE-UNION

Rhif yr elusen: 1102300
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2006 31/03/2007 31/03/2008 31/03/2009 31/03/2010
Cyfanswm Incwm Gros £9.43k £6.14k £5.44k £12.41k £28.20k
Cyfanswm gwariant £9.43k £5.48k £5.34k £12.11k £26.22k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A