THE BOOMERANG CLUB
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Ceased all activities, which are now carried out by St Hilary Preschool and Sunny Corner Childcare.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 August 2006
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Chwaraeon/adloniant
- Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
- Plant/pobl Ifanc
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Cernyw
Llywodraethu
- 15 Awst 2001: Cofrestrwyd
- 26 Mawrth 2009: Tynnwyd (WEDI PEIDIO Â BODOLI)
Dim enwau eraill
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2004 | 31/08/2005 | 31/08/2006 | ||
---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £5.06k | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm gwariant | £9.53k | £302 | £0 | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2008 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2008 | Heb ei gyflwyno | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2007 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2007 | Heb ei gyflwyno | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2006 | 29 Mawrth 2007 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2006 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2005 | 10 Gorffennaf 2006 | 10 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2005 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2004 | 24 Mehefin 2005 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2004 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 19 MARCH 2001 AS AMENDED 2 APRIL 2001
Gwrthrychau elusennol
A) TO PROVIDE THE NECESSARY FACILITIES FOR THE DAILY CARE, RECREATION, SOCIAL, MORAL, CULTURAL AND SPIRITUAL WELL BEING OF CHILDREN DURING AND OUT OF SCHOOL HOURS AND SCHOOL HOLIDAYS. B) TO ADVANCE THE EDUCATION AND TRAINING OF THE PERSONS PROVIDING SUCH CARE AND RECREATIONAL FACILITIES. C) TO PROMOTE THE PARENTAL PARTICIPATION AND INVOLVEMENT IN THE ACTIVITIES OF THE GROUP. D) TO ADMIT ALL CHILDREN WHATEVER THEIR RACE, CULTURE, RELIGION, MEANS OR ABILITY.
Maes buddion
NOT DEFINED.
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window