Hanes ariannol THE METHODIST CHURCH MUSIC SOCIETY (MCMS)

Rhif yr elusen: 1098545
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/08/2005 31/08/2006 31/08/2007 31/08/2008 31/08/2009
Cyfanswm Incwm Gros £40.48k £13.32k £13.14k £12.60k £28.06k
Cyfanswm gwariant £36.94k £11.04k £15.93k £13.92k £47.36k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A