Hanes ariannol THE AXBRIDGE & DISTRICT MUSEUM TRUST
Rhif yr elusen: 1091161
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £22.37k | £20.91k | £28.15k | £15.99k | £14.07k | |
|
Cyfanswm gwariant | £23.17k | £18.96k | £14.16k | £17.38k | £20.96k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £3.57k | N/A | £3.57k | £3.57k | £3.57k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £1.40k | £22.11k | £1.40k | £1.40k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.