Hanes ariannol MULTIPLE SCLEROSIS TRUST
Rhif yr elusen: 1088353
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/07/2019 | 31/07/2020 | 31/07/2021 | 31/07/2022 | 31/07/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £2.09m | £2.20m | £3.08m | £1.84m | £2.30m | |
|
Cyfanswm gwariant | £2.53m | £2.40m | £1.94m | £2.49m | £2.41m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | £124.76k | £125.43k | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £124.76k | £125.43k | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £1.64m | £1.68m | £2.56m | £1.31m | £1.84m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £189.83k | £151.47k | £133.60k | £143.77k | £85.84k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £217.64k | £204.77k | £232.64k | £322.78k | £287.90k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £30.06k | £29.79k | £16.66k | £34.64k | £82.90k | |
|
Incwm - Arall | £7.01k | £138.64k | £133.04k | £26.50k | £5.82k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £128.91k | £171.22k | £1.14m | £198.07k | £522.54k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.79m | £1.70m | £1.35m | £1.80m | £1.72m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £741.08k | £701.34k | £590.70k | £691.88k | £687.98k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £126.51k | £75.37k | £74.96k | £75.56k | £92.61k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £6.37k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £2.90k | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.