THE FRIENDS OF BOLTON LE SANDS SCHOOL

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Raising funds for enhancement of pupil's learning. To support the school and make charitable donations.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 14 August 2023
Pobl

4 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Plant/pobl Ifanc
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Swydd Gaerhirfryn
Llywodraethu
- 14 Mai 2003: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
4 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Laura Parkinson | Ymddiriedolwr | 14 November 2022 |
|
|
||||
Laura Hudspith | Ymddiriedolwr | 14 November 2022 |
|
|
||||
Helen O'hagan | Ymddiriedolwr | 29 September 2021 |
|
|
||||
Daniel Hargreaves | Ymddiriedolwr | 01 January 2020 |
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 14/08/2019 | 14/08/2020 | 14/08/2021 | 14/08/2022 | 14/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £9.95k | £6.73k | £10.67k | £19.05k | £7.08k | |
|
Cyfanswm gwariant | £11.34k | £8.72k | £9.96k | £14.19k | £2.22k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 14 Awst 2023 | 22 Ionawr 2025 | 222 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 14 Awst 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 14 Awst 2022 | 19 Mehefin 2023 | 5 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 14 Awst 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 14 Awst 2021 | 11 Mehefin 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 14 Awst 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 14 Awst 2020 | 11 Mehefin 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 14 Awst 2020 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 14 Awst 2019 | 28 Mehefin 2020 | 14 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 14 Awst 2019 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 19 SEPTEMBER 2002
Gwrthrychau elusennol
TO ADVANCE THE EDUCATION OF PUPILS OF THE SCHOOL BY PROVIDING AND ASSISTING IN THE PROVISION OF FACILITIES FOR EDUCATION AT THE SCHOOL (NOT NORMALLY PROVIDED BY THE LOCAL EDUCATION AUTHORITY) AND IN FURTHERANCE OF THIS OBJECT THE ASSOCIATION MAY:- A) ENGAGE IN ACTIVITIES WHICH SUPPORT THE SCHOOL AND ADVANCE THE EDUCATION OF PUPILS ATTENDING B) FOSTER UNDERSTANDING AND MUTUAL SUPPORT BETWEEN THE STAFF, PARENTS AND OTHERS ASSOCIATED WITH THE SCHOOL.
Maes buddion
NOT DEFINED
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Bolton le Sands C of E Primary Scho
Mount Pleasant Lane
Bolton le Sands
CARNFORTH
LA5 8DT
- Ffôn:
- 01524823606
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window