Hanes ariannol THE MOOT HALL CHARITY

Rhif yr elusen: 1087655
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023
Cyfanswm Incwm Gros £7.03k £10.62k £14.97k £5.61k £5.30k
Cyfanswm gwariant £2.87k £14.13k £2.35k £2.91k £3.47k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A £10.00k £4.42k N/A N/A