THE CANCER SUPPORT CENTRE-SUTTON COLDFIELD

Rhif yr elusen: 1089658
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

Provide a place of sanctuary and support for all those affected by cancer including family and friends. Also offer a range of complementary therapies.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024

Cyfanswm incwm: £129,052
Cyfanswm gwariant: £160,280

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Mae un neu fwy o ymddiriedolwyr yn derbyn taliadau neu fuddion gan yr elusen oherwydd eu bod yn darparu gwasanaethau i'r elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Addysg/hyfforddiant
  • Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Yr Henoed/pobl Oedrannus
  • Pobl Ag Anableddau
  • Grwpiau Diffi Niedig Eraill
  • Y Cyhoedd/dynolryw
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Darparu Adnoddau Dynol
  • Darparu Gwasanaethau
  • Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Dinas Birmingham
  • Dinas Coventry
  • Dudley
  • Sandwell
  • Solihull
  • Swydd Stafford
  • Swydd Warwig
  • Walsall
  • Wolverhampton

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 29 Tachwedd 2022: y derbyniwyd cronfeydd gan 1029932 OAKS LADIES CLUB
  • 05 Rhagfyr 2001: Cofrestrwyd
Math o sefydliad:
Charitable company
Enwau eraill:

Dim enwau eraill

Rhodd cymorth:
A gydnabyddir gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Trin cwynion
  • Polisi a gweithdrefnau cwynion
  • Buddiannau croes
  • Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
  • Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
  • Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
  • Rheoli risg
  • Polisi a gweithdrefnau diogelu
  • Diogelu buddiolwyr agored i niwed
  • Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
  • Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
  • Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
  • Rheoli gwirfoddolwyr
Tir ac eiddo:
Mae'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

9 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Trevor Ammar Saadi Cadeirydd 26 May 2021
Dim ar gofnod
Joanne Ellen Susan Jinks Ymddiriedolwr 24 April 2024
Dim ar gofnod
Vicki Louise Maye Ymddiriedolwr 23 August 2023
Dim ar gofnod
SIMON TREVELYAN Ymddiriedolwr 05 July 2023
Dim ar gofnod
Gordon Peter David Craig Ymddiriedolwr 19 February 2023
Dim ar gofnod
Tarlocham Singh Randhawa Ymddiriedolwr 24 August 2022
Dim ar gofnod
Shaun Patrick Victor Cremins Ymddiriedolwr 26 May 2021
Dim ar gofnod
Dorothy Ann Cavanagh Ymddiriedolwr 16 May 2018
Dim ar gofnod
ROY POLLER Ymddiriedolwr
Dim ar gofnod

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £137.26k £158.90k £90.89k £104.83k £129.05k
Cyfanswm gwariant £157.94k £79.93k £107.98k £132.11k £160.28k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £705 £30.11k £11.83k £10.00k £10.00k

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2024 06 Rhagfyr 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2024 06 Rhagfyr 2024 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2023 28 Tachwedd 2023 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2023 28 Tachwedd 2023 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2022 08 Rhagfyr 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2022 08 Rhagfyr 2022 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2021 28 Rhagfyr 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2021 28 Rhagfyr 2021 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2020 19 Ionawr 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2020 19 Ionawr 2021 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
THE SECRETARY
LINDRIDGE ROAD
SUTTON COLDFIELD
WEST MID
Ffôn:
03000120245