BROMLEY ALCOHOL SERVICE
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Nid oes gwybodaeth ar gael am weithgareddau'r elusen.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 September 2007
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Anabledd
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Bromley
Llywodraethu
- 10 Medi 2001: Cofrestrwyd
- 08 Rhagfyr 2008: Tynnwyd (WEDI PEIDIO Â BODOLI)
- BAS (Enw gwaith)
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2004 | 31/03/2005 | 30/09/2006 | 30/09/2007 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £542.26k | £584.85k | £667.93k | £4.49k | |
|
Cyfanswm gwariant | £535.53k | £584.17k | £709.20k | £13.87k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2008 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2008 | Heb ei gyflwyno | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2007 | 28 Awst 2008 | 29 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2007 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2006 | 27 Gorffennaf 2007 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2006 | 27 Gorffennaf 2007 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2005 | 31 Ionawr 2006 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2005 | 31 Ionawr 2006 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2004 | 31 Ionawr 2005 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2004 | 31 Ionawr 2005 | Ar amser |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED 17TH APRIL 2001
Gwrthrychau elusennol
1. TO PROMOTE THE PREVENTION AND DIAGNOSIS OF ALCOHOL PROBLEMS BY ADVANCING THE EDUCATION OF THE PUBLIC IN THE DANGERS OF SUCH ABUSE, AND THE REHABILITATION OF THOSE WHO SUFFER FROM ITS EFFECTS. 2. TO DEVELOP SERVICES TO PROTECT AND PRESERVE THE HEALTH OF THOSE WHO EXPERIENCE ALCOHOL PROBLEMS, THEIR FAMILIES, PARTNERS AND CARERS. 3. TO WORK WITH OTHER ORGANISATIONS TO SECURE A SAFE AND HEALTHY ENVIRONMENT FOR THE LOCAL COMMUNITY.
Maes buddion
NOT DEFINED
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window