Hanes ariannol THE SOUTH EAST RIVERS TRUST
Rhif yr elusen: 1091000
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/06/2019 | 30/06/2020 | 30/06/2021 | 30/06/2022 | 30/06/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.12m | £1.06m | £1.56m | £1.99m | £1.76m | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.17m | £1.03m | £1.25m | £1.46m | £1.92m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £19.97k | £96.74k | £575.67k | £703.50k | £891.97k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £946 | £1.08k | £30.65k | £8.86k | £10.95k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £1.12m | £1.05m | £1.53m | £1.98m | £1.74m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £3.60k | £4.35k | £336 | £260 | £883 | |
|
Incwm - Arall | £0 | £1.40k | £1.61k | £1.77k | £1.78k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £371 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.17m | £1.03m | £1.25m | £1.46m | £1.92m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £5.46k | £4.80k | £4.20k | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.