ymddiriedolwyr AGE UK BEXLEY
Rhif yr elusen: 1088399
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aaron Enkwei Pang | Cadeirydd | 08 November 2021 |
|
|
||||
Carole Pellicci | Ymddiriedolwr | 30 January 2024 |
|
|
||||
Alan Johnson | Ymddiriedolwr | 02 May 2023 |
|
|
||||
Lauren Weymouth | Ymddiriedolwr | 14 November 2022 |
|
|
||||
Barbara Kozlowicz | Ymddiriedolwr | 14 November 2022 |
|
|
||||
Tapan Shah | Ymddiriedolwr | 08 November 2021 |
|
|
||||
Luke Joseph Cashin | Ymddiriedolwr | 16 November 2020 |
|
|||||
Andrea Marie HAmilton | Ymddiriedolwr | 16 November 2020 |
|
|
||||
Siobhan Holmes | Ymddiriedolwr | 12 June 2019 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.