THE LEE SPARK NF FOUNDATION SEVERE STREPTOCOCAL INFECTIONS AND NECROTISING FASCIITIS SUPPORT

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
TO SUPPORT EVERYONE WHO HAS BEEN AFFECTED BY SEVERE STREPTOCOCCAL INFECTIONS AND NECROTISING FASCIITIS. TO RAISE AWARENESS OF THIS DEVESTATING INFECTION TO THE LAYMAN AND TO THE MEDICAL PROFESSION.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2024
Pobl

6 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelRoedd un neu fwy o'r cyflogeion yn ymddiriedolwyr yn flaenorol
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
- Cymru A Lloegr
- Unol Daleithiau
Llywodraethu
- 17 Awst 2001: Cofrestrwyd
- THE LEE SPARK NF FOUNDATION SEVERE STREPTOCOCAL INFECTIONS & NECROTISING FASCIITIS SUPPORT (Enw gwaith)
- Rheoli risg
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jane Dunnington Wallace Chair | Cadeirydd | 11 June 2024 |
|
|
||||
Lauren Newland -Nell | Ymddiriedolwr | 21 April 2025 |
|
|
||||
Robin Grant | Ymddiriedolwr | 19 November 2023 |
|
|
||||
Diane Fraser | Ymddiriedolwr | 30 January 2020 |
|
|
||||
Robert Wilkie | Ymddiriedolwr | 09 July 2018 |
|
|
||||
Elaine McCulloch | Ymddiriedolwr | 13 July 2017 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | 31/12/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £5.93k | £11.14k | £18.00k | £11.95k | £26.89k | |
|
Cyfanswm gwariant | £6.46k | £6.33k | £28.00k | £5.62k | £10.56k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2024 | 21 Ebrill 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2024 | Cyfrifon heb eu derbyn eto | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 01 Gorffennaf 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 26 Mai 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 01 Gorffennaf 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 08 Ebrill 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 15 JUNE 2001 as amended on 09 Jul 2018 as amended on 26 Sep 2022
Gwrthrychau elusennol
THE RELIEF OF SICKNESS AND THE PROTECTION AND PRESERVATION OF THE HEALTH OF PERSONS AFFECTED BY NECROTISING FASCIITIS & SEVERE STREPTOCOCCAL INFECTIONS AND ANY RELATED CONDITION AND THEIR FAMILIES AND CARERS IN PARTICULAR BY BUT NOT RESTRICTED TO: (A) THE ADVANCEMENT OF THE EDUCATION OF THE MEDICAL PROFESSION AND THE GENERAL PUBLIC INTO NECROTISING FASCIITIS & SEVERE STREPTOCOCCAL INFECTIONS AND ITS IMPLICATIONS FOR THE FAMILY. (B) THE PROMOTION OF RESEARCH INTO THE CAUSES, EFFECTS, TREATMENT AND MANAGEMENT OF NECROTISING FASCIITIES & SEVERE STREPTOCOCCAL INFECTIONS AND TO DISSEMINATE THE USEFUL RESULTS THEREOF
Maes buddion
NOT DEFINED
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
12 Gretdale Avenue
ST. ANNES ON SEA
Lancashire
FY8 2EF
- Ffôn:
- 07769322953
- E-bost:
- info@nfsuk.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window